Fabian Kuppelwieser
wohnhaft in Landquart, aus Lüscherz Aktuelle Mandate: Dorfladen St. Peter, Fiduciar Treuhand AG Verbundene Personen: Reto Mathiuet, René Führer, Christoph Ruchti und mehr So bleiben Sie über "Fabian Kuppelwieser" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Fabian Kuppelwieser"
Bonität prüfen So bleiben Sie über "Fabian Kuppelwieser" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Fabian Kuppelwieser"
|
Orte in denen Personen mit dem Namen Fabian Kuppelwieser leben
Branchen in denen Personen mit dem Namen Fabian Kuppelwieser arbeiten
Handel (sonstiges)
Treuhändische Dienstleistungen
Handel (sonstiges)
Treuhändische Dienstleistungen
Privatpersonen mit dem Namen Fabian Kuppelwieser
Moneyhouse bietet Ihnen Informationen zu über 4 Millionen Privatpersonen. Diese Informationen sind für Premium-Mitglieder zugänglich. Zusätzlich können Sie Bonitätsauskünfte bestellen und so finanzielle Risiken markant senken.
Neueste SHAB-Meldungen: Fabian Kuppelwieser
Publikationsnummer: HR02-1005457626, Handelsregister-Amt Graubünden
Koller Immobilien AG, in Arosa, CHE-102.851.009, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 2 vom 05.01.2021, Publ. 1005064270).
Firma neu:
Koller Immobilien AG in Liquidation.
Vinkulierung neu:
[Die Beschränkung der Übertragbarkeit der Namenaktien ist im Sinne von Art. 685a Abs. 3 OR aufgehoben.]. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Generalversammlung vom 14.04.2022 aufgelöst.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Koller, Harry, von Appenzell, in Arosa, Präsident, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Präsident, mit Einzelunterschrift];
Rogenmoser-Koller, Claudia, von Oberägeri und Appenzell, in Unterägeri, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: von Oberägeri und Appenzell, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Kuppelwieser, Fabian, von Lüscherz, in Landquart, Liquidator, mit Einzelunterschrift.
Publikationsnummer: HR02-1005450225, Handelsregister-Amt Graubünden
Wohnbaugenossenschaft Arosa, in Arosa, CHE-102.138.213, Genossenschaft (SHAB Nr. 18 vom 27.01.2016, S.0, Publ. 2623083).
Domizil neu:
c/o BDO AG, Poststrasse 128, 7050 Arosa.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schadegg, Peter, von Amriswil, in Arosa, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Kuppelwieser, Fabian, von Lüscherz, in Chur, Kassier (Nichtmitglied), mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Meisser, Peter, von Arosa, in Arosa, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: von Davos, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Butzerin, Karl, von Landquart, in Arosa, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Zoppi, Sandra, von San Vittore, in Flims, Kassierin (Nichtmitglied), mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publikationsnummer: HR02-1005083691, Handelsregister-Amt Graubünden
Koller Mode Sport AG, in Arosa, CHE-107.054.411, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 213 vom 04.11.2019, Publ. 1004751739).
Firma neu:
Koller Mode Sport AG in Liquidation.
Weitere Adressen:
Liquidationsdomizil: c/o Fiduciar Treuhand AG, Zweigniederlassung Arosa, Poststrasse 115, 7050 Arosa.
Vinkulierung neu:
[Die Beschränkung der Übertragbarkeit der Namenaktien ist im Sinne von Art. 685a Abs. 3 OR aufgehoben.]. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Generalversammlung vom 19.01.2021 aufgelöst.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Koller, Harry, von Appenzell, in Arosa, Präsident, mit Einzelunterschrift;
Rogenmoser-Koller, Claudia, von Oberägeri und Appenzell, in Unterägeri, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kuppelwieser, Fabian, von Lüscherz, in Chur, Liquidator, mit Einzelunterschrift.